💥🌐🌀 મુખ્યમંત્રી રૂપાણીનું રાજીનામુ
🌐🌀રાજ્યપાલને સુપરત આવ્યું રાજીનામુ, નવા મુખ્યમંત્રીની પસંદગી ના થાય ત્યાં સુધી રૂપાણી રહેશે ચાલુ
🌐🌀 નવા મુખ્યમંત્રી કોણ? ગુજરાતનાં રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા
વધુ વિગત જાણવા રાજીનામુ કેમ આપ્યું તે માટે અહીં ક્લિક કરો
Sl.No | Chief Minister | From | To | Party Name |
---|---|---|---|---|
1 | Vijay Rupani | 26 Dec 2017 | Present | BJP |
2 | Vijay Rupani | 07 Aug 2016 | 26 Dec 2017 | BJP |
3 | Anandiben Patel | 22 May 2014 | 07 Aug 2016 | BJP |
4 | Narendra Modi | 20 Dec 2012 | 22 May 2014 | BJP |
5 | Narendra Modi | 23 Dec 2007 | 20 Dec 2012 | BJP |
6 | Narendra Modi | 22 Dec 2002 | 22 Dec 2007 | BJP |
7 | Narendra Modi | 07 Oct 2001 | 22 Dec 2002 | BJP |
8 | Keshubhai Patel | 04 Mar 1998 | 06 Oct 2001 | BJP |
9 | Dilip Parikh | 28 Oct 1997 | 04 Mar 1998 | BJP |
10 | Shankersinh Vaghela | 23 Oct 1996 | 27 Oct 1997 | BJP |
11 | President's rule | 19 Sep 1996 | 23 Oct 1996 | N/A |
12 | Suresh Mehta | 21 Oct 1995 | 19 Sep 1996 | BJP |
13 | Keshubhai Patel | 14 Mar 1995 | 21 Oct 1995 | BJP |
14 | Chhabildas Mehta | 17 Feb 1994 | 13 Mar 1995 | INC |
15 | Chimanbhai Patel | 25 Oct 1990 | 17 Feb 1994 | Janata Dal (Gujarat) |
16 | Chimanbhai Patel | 04 Mar 1990 | 25 Oct 1990 | Janata Dal |
17 | Madhav Singh Solanki | 10 Dec 1989 | 03 Mar 1990 | INC |
18 | Amarsinh Chaudhary | 06 Jul 1985 | 09 Dec 1989 | INC |
19 | Madhav Singh Solanki | 11 Mar 1985 | 06 Jul 1985 | INC |
20 | Madhav Singh Solanki | 07 Jun 1980 | 10 Mar 1985 | INC |
21 | President's rule | 17 Feb 1980 | 06 Jun 1980 | N/A |
22 | Babubhai J. Patel | 11 Apr 1977 | 17 Feb 1980 | Janata Party |
23 | Madhav Singh Solanki | 24 Dec 1976 | 10 Apr 1977 | INC |
24 | President's rule | 12 Mar 1976 | 24 Dec 1976 | N/A |
25 | Babubhai J. Patel | 18 Jun 1975 | 12 Mar 1976 | INC |
26 | President's rule | 09 Feb 1974 | 18 Jun 1975 | N/A |
27 | Chimanbhai Patel | 17 Jul 1973 | 09 Feb 1974 | INC |
28 | Ghanshyam Oza | 17 Mar 1972 | 17 Jul 1973 | INC |
29 | President's rule | 13 May 1971 | 17 Mar 1972 | N/A |
30 | Hitendra Kanaiyalal | 03 Apr 1967 | 12 May 1971 | INC |
31 | Hitendra Kanaiyalal | 19 Sep 1965 | 03 Apr 1967 | INC |
32 | Balwantrai Mehta | 19 Sep 1963 | 19 Sep 1965 | INC |
33 | Jivraj Narayan Mehta | 03 Mar 1962 | 19 Sep 1963 | INC |
34 | Jivraj Narayan Mehta | 01 May 1960 | 03 Mar 1962 | INC |