उत्तराखंड के राज्यपालों की लिस्ट इस प्रकार है–
क्रं. | नाम | पद ग्रहण | पद छोड़ा |
1. | सुरजीत सिंह बरनाला (Surjit Singh Barnala) | 9 नवंबर 2000 | 7 जनवरी 2003 |
2. | सुदर्शन अग्रवाल (Sudarshan Agarwal) | 8 जनवरी 2003 | 28 अक्टूबर 2007 |
3. | बनवारी लाल जोशी (Banwari Lal Joshi) | 29 अक्टूबर 2007 | 5 अगस्त 2009 |
4. | मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) | 6 अगस्त 2009 | 14 मई 2012 |
5. | अज़ीज़ कुरैशी (Aziz Qureshi) | 15 मई 2012 | 7 जनवरी 2015 |
6. | कृष्ण कांत पॉल (Krishan Kant Paul) | 8 जनवरी 2015 | 8 जुलाई 2018 |
7. | बेबी रानी मौर्य (Baby Rani Maurya) | 26 अगस्त 2018 | 8 सितंबर 2021 |
8. | लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह (Lt Gen (Retd) Gurmeet Singh) | नयी नियुक्ति |
उत्तराखंड के राज्यपाल पर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? – लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह
उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? – लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह
उत्तराखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है? – लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह
उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? – लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह
उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? – सुरजीत सिंह बरनाला
उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? – मार्गरेट अल्वा